Reports for René Künzli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: René Künzli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005352774, Commercial Registry Office Zurich, (20)
COLON Stiftung, in Zürich, CHE-324.401.555, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Atlant, von Winterthur, in Pfäffikon ZH , Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzli, René, von Uzwil, in Berlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zweifel, Regula, von Kilchberg (ZH), in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004809785, Commercial Registry Office Zurich, (20)
terzKom AG, bisher in Berlingen, CHE-113.513.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631687).
Statutenänderung:
23.12.2019.
Firma neu:
Glücksmomente Schweiz AG.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Meiershofstrasse 25, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtete: Marketing- und Kommunikationsberatung, Marktforschung mit Produkt-, Dienstleistungs-, Standort- und Marktanalysen, Entwicklung von Produkten und von Dienstleistungen sowie deren Vertrieb bzw. Erbringung und Beratung in Öffentlichkeitsarbeit und Herstellung von Verlagsprodukten sowie deren Vertrieb. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzli, René, von Zürich, in Berlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Künzli, Silvia Ruth, von Zürich, in Berlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Markus, von Engelberg, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004631687, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
terzKom AG, in Berlingen, CHE-113.513.999, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, S.0, Publ. 1236079).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Corinne, von Tuggen, in Fruthwilen (Salenstein), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzli, René, von Zürich, in Berlingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Künzli, Silvia Ruth, von Zürich, in Berlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.