Reports for Denise Künzler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Denise Künzler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1740873, Commercial Registry Office Berne, (36)
Künzler & Partners AG, in Twann-Tüscherz, CHE-105.517.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2010, S. 4, Publ. 5913484).
Domizil neu:
Moos 1, 2513 Twann.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzler, Hans, von St. Margrethen, in La Tour-de-Peilz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Künzler, Denise, von St. Margrethen, in La Tour-de-Peilz, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, René, von St. Margrethen, in Aubonne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wymann, Roger, von Entlebuch, in Rothrist, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner Künzler, Marianne Barbara, von Liesberg, in Twann (Twann-Tüscherz), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5084812, Commercial Registry Office Berne, (36)
Creative X-Brain AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.025.688-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2004, S. 3, Publ. 2392960). [Neue] Weitere Adresse: c/o Hans Künzler, chemin de Crêt-Richard 2, 1814 La Tour-de-Peilz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Hans, von St. Margrethen, in La Tour-de-Peilz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Gümligen];
Künzler, Denise, von St. Margrethen, in La Tour-de-Peilz, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Gümligen].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Creative X-Brain AG, in M u r i b e i B e r n, Juraweg 3, 3073 Gümligen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
5.05.2000.
Zweck:
Übernehmen und Vermitteln von Beratungsmandaten, Projekteinsätzen und Dienstleistungsaufträgen und ihr Einsatz bei Unternehmen öffentlichen und privaten Rechts im In- und Ausland;
sie kann sich an andern Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
5'000 Namenstimmrechtsaktien zu CHF 10.- und 500 Namenstammaktien zu CHF 100.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.
Eingetragene Personen:
Künzler, Hans, von St. Margrethen, in Gümligen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Künzler, Denise, von St. Margrethen, in Gümligen, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, Christian, von St. Margrethen, in Ligerz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzler, René, von St. Margrethen, in Crans-près-Céligny, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Visa Treuhand- und Revisions AG, in Bolligen, Revisionsstelle.