Reports for Dr. Andrea Künzi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Andrea Künzi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005020348, Commercial Registry Office Graubünden
MOLTRES SA, in Silvaplana, CHE-116.342.412, società anonima (Nr. FUSC 192 del 04.10.2019, Pubbl. 1004730713).
Nuovo recapito:
c/o Dr. Andrea Künzi, Via Piz Sura 13, 7513 Silvaplana.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Kurz, Robert, da Val Müstair, in Chur, membro, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Künzi, Dr. Andrea, da Wattenwil, in Silvaplana, membro, con firma individuale.
Publication number: HR02-1004741714, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Immobiliengesellschaft Hübeli AG, in St. Moritz, CHE-102.441.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S.8, Publ. 5787720).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzi, Dr. Andrea, von Wattenwil, in Silvaplana, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Celerina/Schlarigna].
Publication number: 4672630, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Immobiliengesellschaft Hübeli Münchenbuchsee AG, Ostermundigen, bisher in Ostermundigen, CH-035.3.001.854-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2008, S. 5, Publ. 4423628).
Statutenänderung:
19.09.2008.
Firma neu:
Immobiliengesellschaft Hübeli AG.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
c/o Adverta Treuhand AG, Quaderstrasse 11, 7000 Chur.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Vermietung und die Verwaltung der Liegenschaft Hübeliweg 4, in Münchenbuchsee. Sie kann andere Liegenschaften erwerben, vermieten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camponovo, Stefano, von Chiasso, in Besazio, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt Treuhand GmbH, in Ostermundigen (CH-035.4.004.607-4), Revisionsstelle [wie bisher];
Künzi, Dr. Andrea, von Wattenwil, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Einzelunterschrift.