Reports for Yves Kündig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yves Kündig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1814559, Commercial Registry Office Zurich, (20)
autosys AG, in Glattfelden, CHE-108.505.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 29, Publ. 5044666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kündig, Peter, von Zürich, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Yves, von Zürich, in Rümikon AG, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kloten];
Kündig, Martina, von Zürich, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hochfelden];
Kündig, Petra, von Zürich, in Stadel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hochfelden].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Autosys AG, in Glattfelden, Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Unterhalt von technischen Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.1996, S. 6903).
Statutenänderung:
11.11.1998.
Domizil neu:
Industriestrasse 12, 8192 Glattfelden.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF100'000.¬.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Yves, von Zürich, in Kloten, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Opfikon].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Autosys AG, in Glattfelden, Dorfstrasse 101, 8192 Glattfelden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.10.1996.
Zweck:
Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Unterhalt von technischen Apparaten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen gewähren sowie Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.50000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kündig, Yves, von Zürich, in Opfikon, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Kündig, Martina, von Zürich, in Glattfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kündig, Petra, von Zürich, in Glattfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krucker, Charles, von Zürich, in Bonstetten, Revisionsstelle.