Reports for Thomas Martin Kühni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Thomas Martin Kühni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005812742, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schadenorganisation Erdbeben, in Bern, CHE-450.075.798, Verein (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308113).
Statutenänderung:
13.05.2022. 19.06.2023.
Weitere Adressen:
Poststrasse 1, 3072 Ostermundigen. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossier, Alain, von La Brillaz, in Bolligen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederbäumer, Gunthard, von Kreuzlingen, in Frick, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Summermatter, Lukas Dr., von Staldenried, in St. Gallen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jaimes, Gabor, von Emmen, in Thalwil, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wieser, Michael, von Bolligen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kühni, Thomas, von Langnau im Emmental, in Belp, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spicher, Bruno, von Ueberstorf, in Illnau (Illnau-Effretikon), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005696427, Commercial Registry Office Berne, (36)
VIVARIS AG, in Belp, CHE-114.778.419, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, Publ. 1004466843).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühni, Thomas, von Langnau im Emmental, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gjergji, Leon, von Wohlen bei Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005651546, Commercial Registry Office Berne, (36)
Vivaris Technology AG, in Belp, CHE-268.056.641, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, Publ. 1004466845).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kühni, Thomas Martin, von Langnau im Emmental, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gjergji, Leon, von Wohlen bei Bern, in Uettligen (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.