Reports for Martin Kübler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Kübler
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Kübler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006032891, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hertsch AG, in Zürich, CHE-234.104.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2023, Publ. 1005887212).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Reinhard, von Schwyz, in Mettmenstetten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth-Weiningen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005887212, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hertsch AG, in Zürich, CHE-234.104.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, S.0, Publ. 1551885).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth-Weiningen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Joos, Reinhard, von Schwyz, in Mettmenstetten, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005710451, Commercial Registry Office Zurich, (20)
JOKU Services GmbH, bisher in Gachnang, CHE-238.234.145, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3168571).
Statutenänderung:
15.03.2023.
Sitz neu:
Mettmenstetten.
Domizil neu:
Im Böni 18, 8932 Mettmenstetten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübler, Martin, von Frauenfeld, in Warth-Weiningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joos, Reinhard, von Schwyz, in Mettmenstetten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].