Reports for Achim Roger Kübert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Achim Roger Kübert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005996514, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ESAG Staffing AG, in Wädenswil, CHE-458.852.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15.10.2021, Publ. 1005313008).
Statutenänderung:
05.03.2024.
Firma neu:
Media Flow AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Franklinstrasse 9, 8050 Zürich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübert, Achim, von Mosnang, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rihs, Marcus-Daniel, von Männedorf, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Randazzo, Damiano Enrique, italienischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steinmann, Andreas Christian, von St. Gallen, in Agno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005877139, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ESAG AG, in Wädenswil, CHE-102.347.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797567).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hubacher, Erich, von Urtenen und Zürich, in Greppen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübert, Achim, von Mosnang, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Martin, Guido, von Aadorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krah, Rolf, von Schlieren, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005617877, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ESAG AG, in Wädenswil, CHE-102.347.805, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2020, Publ. 1004923557).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Götti, Marc, von Zürich, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübert, Achim, von Mosnang, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].