Reports for Michel Kubli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Michel Kubli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006011305, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Immobiliengenossenschaft des Lebensmittelvereins Walenstadt, in Walenstadt, CHE-103.897.907, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, S.0, Publ. 7019424).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 13, 8880 Walenstadt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Othmar, von Quarten, in Mols (Quarten), Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubli, Michel, von Walenstadt, in Walenstadt, Vizepräsident der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel Treuhand AG (CHE-107.297.899), in Walenstadt, Revisionsstelle [bisher: Schlegel Treuhand AG]. [Anpassung betr. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Publication number: HR02-1004553160, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Swiss Construction Bauvisier GmbH, in Glarus Nord, CHE-105.283.113, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landolt, Manfred Walter, von Glarus Nord, in Amden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Landolt, Claudia, von Glarus Nord, in Amden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dacama Immobilien AG (CHE-472.271.818), in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafterin, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kubli, Michel, von Walenstadt, in Walenstadt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 23 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Landolt, Manuel, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 23 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Swiss Construction Bauvisier GmbH (CHE-105.283.113), in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafterin, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 3633869, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Swiss Construction Bauvisier GmbH, in Glarus Nord, CHE-105.283.113, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, Publ. 6272052).
Statutenänderung:
04.07.2017.
Zweck neu:
Erstellung von Bauvisieren sowie Ausführung von Arbeiten aller Art, vorwiegend in der Schweiz. Die Gesellschaft kann in der Schweiz oder im Ausland Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen im In- und Ausland eröffnen sowie sich an anderen Gesellschaften beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundstückeigentum erwerben, überbauen, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landolt, Manfred Walter, von Glarus Nord, in Amden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Landolt, Manfred, in Näfels (Glarus Nord), mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Kubli, Michel, von Walenstadt, in Walenstadt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Kubli, Michael, von Glarus, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Dacama Immobilien AG (CHE-472.271.818), in Näfels (Glarus Nord), Gesellschafterin, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Landolt, Claudia, von Glarus Nord, in Amden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Landolt-Schlittler, Claudia, in Näfels (Glarus Nord) und mit einem Stammanteil von CHF 14'000.00];
Landolt, Manuel, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].