Reports for Ernst Krebs
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Krebs
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2070377, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung 'Hülfsgesellschaft Winterthur', in Winterthur, CHE-113.636.159, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1810381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Ernst, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münger, Dr. Paul, von Winterthur und Wohlen bei Bern, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grether-Escher, Annemarie, von Zürich und Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Joachim, von Hinwil, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Dr. Rudolf, von Langnau im Emmental, in Seuzach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG];
Baltensperger-Brander, Beatrix, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1056335, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aktiengesellschaft für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur, in Winterthur, CH-020.3.910.102-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2012, Publ. 6542394).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krebs, Ernst, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Peter, von Zürich und Basel, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anwander, Thomas, von Winterthur, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Casanova, Markus, von Obersaxen, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugi, Matthias, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7), in Winterthur, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
Publication number: 3945754, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung 'Hülfsgesellschaft Winterthur', in Winterthur, CH-020.7.001.427-7, Wülflingerstrasse 7, 8400 Winterthur, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
22.02.2007, 10.05.2007.
Zweck:
Die Stiftung wirkt gemeinnützig durch Einsatz ihrer Mittel und Möglichkeiten in der Region Winterthur. Ihre Zuwendungen erfolgen nach eigenem Ermessen. Sie kann Zuwendungen an Privatpersonen in materieller Not gewähren. Sie kann Beiträge an gemeinnützige Organisationen, die in den Bereichen der Sozialhilfe, der Jugend- und Altersarbeit, der Bildung, des Behinderten- und Gesundheitswesens tätig sind und deren Ziele die Stiftung als unterstützungswürdig erachtet, ausrichten. Sie kann eigene Einrichtungen betreiben und stellt deren Führung sicher. Die Stiftung pflegt den Gedanken gemeinnütziger Solidarität. Sie versteht sich als eigenständige Partnerin der öffentlichen Hand und weiterer Einrichtungen mit ähnlichen Zielen. Die Stiftung verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Organisation:
Stiftungsrat von 10 bis 20 Mitgliedern und Revisionsstelle.
Eingetragene Personen:
Casanova, Markus, von Obersaxen, in Seuzach, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Pedro, von Merenschwand, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isler, Ulrich, von Lindau, in Lindau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Ernst, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münger, Dr. Paul, von Winterthur und Wohlen bei Bern, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiebig, Helge, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fink, Robert, von Winkel, in Winkel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grether-Escher, Annemarie, von Zürich und Winterthur, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häusermann, Heinz, von Egliswil, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Joachim, von Hinwil, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tanner, Kurt, von Herisau, in Rickenbach ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thommen, Peter, von Oberdorf BL, in Seuzach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG, in Winterthur, Revisionsstelle.