Reports for Christian Krättli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Krättli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2570411, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Fliehchraft GmbH, bisher in Malans, CHE-217.318.807, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6462530).
Statutenänderung:
24.11.2015. 21.12.2015.
Firma neu:
Gforce-Trainer GmbH.
Sitz neu:
Dallenwil.
Domizil neu:
Aawasserstrasse 11, 6383 Dallenwil.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft sind die Schulungen für Fliehkraftbelastung sowie der Verkauf von Ausrüstungsgegenständen für Gleitschirm- und Segelfliegen.
Die Gesellschaft kann:
Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen;
Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten;
den Handel mit Waren aller Art tätigen;
generell alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krättli, Christian, von Untervaz, in Untervaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Erich, von Emmen, in Sarnen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 6462530, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Fliehchraft GmbH, in Malans, CH-350.4.003.132-4, Industriestrasse 4, 7208 Malans GR, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.12.2011.
Zweck:
Schulungen für Fliehkraftbelastung, Verkauf von Ausrüstungsgegenständen für Gleitschirm- und Segelfliegen sowie allgemeine industrielle Anwendung der Fliehkraft;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Krättli, Christian, von Untervaz, in Untervaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: 5862990, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
LQ Switzerland AG, in Grüsch, CH-350.3.010.426-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2008, S. 9, Publ. 4580192).
Statutenänderung:
11.10.2010.
Firma neu:
LQ Mechatronics Switzerland AG. Gemäss Erklärung vom 11.10.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krättli, Christian, von Untervaz, in Untervaz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kasper Treuhand AG, in Klosters-Serneus (CH-350.3.010.398-2), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Link, Friedrich Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Freiberg am Neckar (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Quero Pacheco, Jose Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Bietigheim-Bissingen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hergert, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Untervaz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.