Reports for Volodymyr Korchun
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Volodymyr Korchun
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004899580, Commercial Registry Office Zug, (170)
ST Invest GmbH, in Baar, CHE-372.491.153, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2019, Publ. 1004566432).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Korchun, Volodymyr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solovey, Oleksandr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Boyarka (UA), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004890568, Commercial Registry Office Zug, (170)
Spike Trade AG, in Baar, CHE-349.309.262, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2016, S.0, Publ. 3027433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Korchun, Volodymyr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solovey, Oleksandr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Boyarka (UA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kiew (UA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004566432, Commercial Registry Office Zug, (170)
ST Invest GmbH, bisher in Zürich, CHE-372.491.153, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2017, Publ. 3439431).
Statutenänderung:
29.01.2019.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Haldenstrasse 5, 6340 Baar. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jurkuvenas, Justas, litauischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Malisauskaite, Lina, litauische Staatsangehörige, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korchun, Volodymyr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Kiew (UA), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Solovey, Oleksandr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Boyarka (UA), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Hayoz, Pierre Robert, von Cressier (FR), in Hünenberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.