Reports for Robertus Johannes Leonardus Kokshoorn
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Robertus Johannes Leonardus Kokshoorn
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004605096, Commercial Registry Office Zurich, (20)
THQ International GmbH, in Zürich, CHE-112.902.252, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485491).
Domizil neu:
c/o Dr. Carsten Koblin, Zürichbergstrasse 124, 8044 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Szwarc, Leila, argentinische Staatsangehörige, in Nyon, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, ;
Kokshoorn, Robertus Johannes Leonardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Coppet, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fringeli, Rainer Lukas, von Bärschwil, in Seewen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004485491, Commercial Registry Office Zurich, (20)
THQ International GmbH, in Zürich, CHE-112.902.252, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3151809).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kokshoorn, Robertus Johannes Leonardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Coppet, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1900533, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HPIS Hotel Property Investments (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-101.554.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6932596).
Firma neu:
HPIS Hotel Property Investments (Schweiz) AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HPIS Hotel Property Investments (Schweiz) SA en liquidation) (HPIS Hotel Property Investments (Schweiz) Ltd in liquidation).
Domizil neu:
c/o Lenz & Staehelin Aktiengesellschaft , Bleicherweg 58, 8002 Zürich.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.12.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kokshoorn, Robertus Johannes Leonardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Coppet, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Szwarc, Leila, argentinische Staatsangehörige, in Nyon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodrigues Albuquerque Neves, Isabel Maria, portugiesische Staatsangehörige, in Chêne-Bourg, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG];
Blum, Walter C., von Wald ZH, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift.