Reports for Karin König
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Karin König
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005855560, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Kindertagesstätte Arcoiris, in Luzern, CHE-114.741.333, Verein (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2014, S.0, Publ. 1417125).
Statutenänderung:
10.09.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodriguez Caballero-Schwegler, Simone, von Malters, in Kriens, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König, Karin, von Zürich, in Luzern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt, Stephan Josef, von Dallenwil, in Stansstad, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rodriguez Caballero, Samuel, kubanischer Staatsangehöriger, in Stansstad, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kriens, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Odermatt-Hernández Pijeira, Danay, von Dallenwil, in Stansstad, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1417125, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Kindertagesstätte Arcoiris, in Luzern, CHE-114.741.333, Verein (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2009, S. 11, Publ. 4905662).
Statutenänderung:
02.09.2012.
Domizil neu:
Steinhofstrasse 7, 6005 Luzern.
Zweck neu:
Aufbau der spanisch-deutschsprachigen Kindertagesstätte Arcoiris und Aufrechterhaltung des Betriebs mit fachgerechtem Personal;
Anbieten von Sprachkursen, Kursen in Kultur oder Musik für Kinder jeden Alters.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verbindlichkeiten des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen.].Organisation neu: [Organisation gestrichen gemäss Art. 92 lit. j. HRegV]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Correa de Böschenstein, Cynthia del Rosario, mexikanische Staatsangehörige, in Luzern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
König, Karin, von Zürich, in Luzern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.