Reports for Verena Köng
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Verena Köng
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005695381, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Splügen Beratungs AG, in Zürich, CHE-107.903.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005167847).
Firma neu:
Splügen Beratungs AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köng, Verena, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004936175, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Splügen Beratungs AG, in Zürich, CHE-107.903.725, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2015, S.0, Publ. 2321719).
Domizil neu:
c/o Verena Köng, Freilagerstrasse 91, 8047 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henckel von Donnersmarck, Winfried, von Baden, in Anif (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht (ZH)];
Köng, Verena, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Henckel von Donnersmarck, Nikolaus, von Baden, in Haselbach (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wien (AT)].
Publication number: 4049250, Commercial Registry Office Uri, (120)
Conseed AG, in Altdorf UR, CH-120.3.000.684-5, Erwerb und Nutzung landwirtschaftlicher Pflanzensorten sowie Handel in landwirtschaftlichem Saatgut, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 12.06.2003, S. 16, Publ. 1030744).
Firma neu:
Conseed AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.05.2007 aufgelöst.
Die Liquidationsadresse lautet:
c/o Treuhand und Steuerberatung, Stefan Irniger, Kochsmattstrasse 15, 5445 Eggenwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henckel von Donnersmarck, Winfried, von Baden, in Baden, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Graf Waldburg-Zeil, Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Schloss Rohrau (A), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Köng, Verena, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
IMS Wirtschaftsprüfer für KMU AG, Eggenwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irniger, Stefan, von Niederrohrdorf, in Hausen AG, Liquidator, mit Einzelunterschrift.