Reports for Christine Koenig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christine Koenig
Newest SOGC notifications: Christine Koenig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006073184, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Pfarrer Siegfried-Stiftung, in Rothrist, CHE-103.639.742, Stiftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2022, Publ. 1005595862).
Domizil neu:
c/o Christine Koenig, Schluhenweg 25, 4852 Rothrist.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fluri, Tobias, von Luterbach, in Rothrist, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koenig, Christine, von Zürich, in Rothrist, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005812174, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Koenig GmbH, in Rothrist, CHE-163.075.949, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855537).
Firma neu:
Koenig GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.07.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koenig, Christine, von Zürich, in Rothrist, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Vladimirov, Rosen, bulgarischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1004855537, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Koenig GmbH, in Rothrist, CHE-163.075.949, Schluhenweg 23, 4852 Rothrist, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.03.2020.
Zweck:
Beratung und Handel von Waren aller Art sowie Organisation von Party Events;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.03.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Koenig, Christine, von Zürich, in Rothrist, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Vladimirov, Rosen, bulgarischer Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.