Reports for Ina Kleemann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ina Kleemann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004975704, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020 publizierten TR-Eintrag Nr. 20'873 vom 04.06.2020 DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-101.509.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004919534).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kleemann, Ina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizedirektorin, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schittges, Eva-Maria, deutsche Staatsangehörige, in Maur, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizedirektorin, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wilhelm, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Vizedirektor, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1004905634, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-101.509.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2020, Publ. 1004878304).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Lars, von Freienbach, in Uetikon am See, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kleemann, Ina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schittges, Eva-Maria, deutsche Staatsangehörige, in Maur, Vizedirektorin, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Wilhelm, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Vizedirektor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Länzlinger, Thomas, von Mosnang, in Sarmenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Paz Soldan, Ilena Marcia, von Möriken-Wildegg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 4037371, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-101.509.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3895631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zanotelli, Rolando, von Eggersriet, in Freienstein-Teufen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Markus, von Schwellbrunn, in Glattfelden, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Steffen Theo, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Walter, von Rüschlikon, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Traeger, Norman, deutscher Staatsangehöriger, in Arth, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohr, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Beilingen (DE), Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiseler, Dr. Christoph Paul, von Zollikon, in Zollikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Honsel, Vanessa, deutsche Staatsangehörige, in Männedorf, stellvertretende Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Hegglin, Urs, von Menzingen, in Birmensdorf (ZH), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Urdorf];
Heiniger, Rolf, von Eriswil, in Muhen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarau];
Mayr, Gerold Franz, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bottighofen];
Semeraro, Domenico, von Ermatingen, in Maur, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Signorell, Judith, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rumpf, Judith, in Zürich];
von Ballmoos, Beat Alexander, von Heimiswil, in Niederrohrdorf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Böke, Kerstin, von Stäfa, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Hofmann, Benjamin, von Schlossrued, in Affoltern am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Kleemann, Ina, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Könen, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich];
Njine, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Villigen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Njine Pougoun, Patrick, in Dübendorf];
Spahr, Christian, von Adliswil, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Walther, Stefan, von Kernenried, in Langendorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Feldbrunnen-St. Niklaus].