Reports for Robert Klaus
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert Klaus
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3587815, Commercial Registry Office Aargau, (400)
tip4top gmbh, in Wettingen, CHE-113.455.669, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2012, Publ. 6840978).
Firma neu:
tip4top gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.06.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaus, Robert, von St. Ursen, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1619645, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Sodian Schweiz AG, in Uerkheim, CHE-100.466.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2013, Publ. 7066952).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaus, Robert, von St. Ursen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Hans Peter, von Romoos, in Scherz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6840978, Commercial Registry Office Aargau, (400)
tiptop management GmbH, in Othmarsingen, CH-400.4.028.435-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 69 vom 12.04.2010, S. 2, Publ. 5581850).
Statutenänderung:
31.07.2012.
Firma neu:
tip4top gmbh.
Sitz neu:
Wettingen.
Domizil neu:
Gottesgrabenweg 7, 5430 Wettingen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Managementdienstleistungen;
sie betreibt Handel mit Immobilien sowie Personalvermittlung, Personalsbildung, Personalberatung, Personalbegleitung und Personalcoaching;
ferner erbringt sie Leistungen im Bereich des Managements auf Zeit;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder verkaufen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klaus, Robert, von St. Ursen, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Othmarsingen].