Reports for Noëlle Sophie Kim
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Noëlle Sophie Kim
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005431223, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung der Kinderfreunde Bern, in Bern, CHE-107.662.527, Stiftung (SHAB Nr. 172 vom 04.09.2020, Publ. 1004971650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kim, Noëlle Sophie, von Lauperswil, in Kehrsatz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer-Schild, Paul, von Trimbach, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bütikofer, Monique, von Zuzwil (BE), in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Fabian Jean, von Waltenschwil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004971650, Commercial Registry Office Berne, (36)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, publizierten TR-Eintrag Nr. 12'647 vom 21.08.2020 Stiftung der Kinderfreunde Bern, in Bern, CHE-107.662.527, Stiftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004964866).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kim, Noëlle Sophie, von Lauperswil, in Kehrsatz, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Wabern (Köniz)].
Publication number: HR02-1004964866, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung der Kinderfreunde Bern, in Bern, CHE-107.662.527, Stiftung (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513755).
Domizil neu:
c/o Wiltrud Heiss, Seftigenstrasse 18, 3007 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loretan-Hänni, Ursula, von Belp und Leukerbad, in Belp, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch-Schlechten, Marlis, von Hasle LU, in Belp, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiss, Wiltrud Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Peter, von Trub, in Gwatt (Thun), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kim, Noëlle Sophie, von Lauperswil, in Wabern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Berz, Thomas Emanuel, von Wettingen, in Wabern (Köniz), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Studer-Schild, Paul, von Trimbach, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].