Reports for Markus Keller
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Keller
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004690497, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Sciopta Systems AG, in Bottmingen, CHE-106.272.833, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 01.09.2014, S.0, Publ. 1690417).
Statutenänderung:
21.06.2019.
Firma neu:
Litronic AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Markus, von Endingen, in Endingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lips, Roland, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2213885, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Diethelm Keller Management AG, in Zürich, CHE-109.041.796, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 03.11.2014, Publ. 1799583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Markus, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wilper, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1851169, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fürsorgestiftung des Personals der Diethelm Keller Holding AG, in Zürich, CHE-109.725.280, Stiftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2013, Publ. 1131983).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Markus, von Endingen, in Endingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jagmetti, Daniel R., von Faido, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.