Reports for Dieter Urs Kellenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dieter Urs Kellenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004626327, Commercial Registry Office Zug, (170)
dkb consulting GmbH, in Oberägeri, CHE-240.972.181, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2014, S.0, Publ. 1264605).
Firma neu:
dkb consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.04.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellenberger, Dieter Urs, von Walzenhausen, in Oberägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erbengemeinschaft Dieter Urs Kellenberger bestehend aus Ekaterina Kellenberger-Kazak, in Oberägeri, und Karin Susanne Jakob-Kellenberger, in Niederscherli, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kellenberger-Kazak, Ekaterina, russische Staatsangehörige, in Oberägeri, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004473891, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Fondazione Sasso San Gottardo, in Airolo, CHE-112.143.807, fondazione (Nr. FUSC 127 del 04.07.2014, Pubbl. 1594597).
Altri indirizzi:
c/o Dr. Fritz Gantert, St. Niklausenstrasse 64, 6047 Kastanienbaum [finora: c/o Dr. Alfred Markwalder, Höhenweg 4, 5610 Wohlen AG 1].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Markwalder, Alfred, da Würenlos, in Wohlen AG, presidente, con firma collettiva a due;
Bolfing, Lukas, da Schwyz, in Schwyz, membro, con firma collettiva a due;
Bucher, Jürg, da Gurbrü, in Wichtrach, membro, con firma collettiva a due;
Bürki, Franziska, da Konolfingen, in Berna, membro, con firma collettiva a due;
Egle, Franz, da Emmen, in Luzern, membro, con firma collettiva a due;
Fässler, Dominique, da Oberiberg, in Oberwil-Lieli, membro, con firma collettiva a due;
Kellenberger, Dieter, da Walzenhausen, in Oberägeri, membro, con firma collettiva a due;
Koschmann, Ralf André, da Salgesch, in Bremgarten bei Bern, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Gantert, Fritz, da Winterthur, in Kastanienbaum (Horw), presidente, con firma collettiva a due [finora: vice-presidente, con firma collettiva a due];
Blattmann, André, da Buttisholz, in Lugnorre (Mont-Vully), membro, con firma collettiva a due;
Bonetti, Hans Peter, da Locarno, in Ennetbürgen, membro, con firma collettiva a due;
Hürlimann, Christoph, da Zug, in Zug, membro, con firma collettiva a due;
Koch, Willy, da Wolhusen, in Wolhusen, membro, con firma collettiva a due;
Riedi, Flurin, da Tujetsch, in Andermatt, membro, senza diritto di firma;
Zingg, Damian, da Mörschwil, in Andermatt, direttore, con firma collettiva a due.
Publication number: 1295625, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Fondazione Sasso San Gottardo, in Airolo, CHE-112.143.807, fondazione (FUSC no. 206 del 24.10.2013, Pubbl. 1144389). [Nuovo] Altro indirizzo: c/o Dr. Alfred Markwalder, Höhenweg 4, 5610 Wohlen. [radiati: Uffici amministrativi: c/o Dr. Martin Immenhauser, Bim Zytglogge 1, 3011 Berna].Persone dimissionarie e firme cancellate: Immenhauser, Martin, da Berna, in Berna, presidente, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Markwalder, Alfred, da Würenlos, in Wohlen AG, presidente, con firma collettiva a due [finora: membro con firma collettiva a due];
Kellenberger, Dieter, da Walzenhausen, in Oberägeri, membro, con firma collettiva a due;
Bolfing, Lukas, da Schwyz, in Schwyz, membro, con firma collettiva a due.