Reports for Markus Kaufmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Kaufmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005716343, Commercial Registry Office Berne, (36)
Buri Kaufmann AG, in Bolligen, CHE-106.959.574, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Markus, von Grindelwald, in Bolligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buri, Hanspeter, von Krauchthal, in Bolligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Buri, Claudia, von Sumiswald, in Ersigen, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Publication number: HR02-1004857176, Commercial Registry Office Berne, (36)
Otto Kaufmann AG, in Bolligen, CHE-106.959.574, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2009, S.6, Publ. 5317046).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Hans, von Rapperswil BE, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Markus, von Grindelwald, in Bolligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Buri, Andreas, von Krauchthal, in Ersigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5317046, Commercial Registry Office Berne, (36)
Otto Kaufmann AG, in Bolligen, CH-035.3.010.037-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 06.11.1997, S. 8080).
Statutenänderung:
26.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Spenglerei und Ausführung von sanitären Installationen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann-Schneidiger, Pierrette, von Grindelwald, in Ittigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Markus, von Grindelwald, in Bolligen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Ittigen, Mitglied mit Einzelunterschrift].