Reports for Markus Kaufmann Jünger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Kaufmann Jünger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6227982, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Schule Schloss Kefikon AG, in Gachnang, CH-440.4.019.237-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2010, S. 13, Publ. 5812864).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann Jünger, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann-Feige, Susanne, von Frauenfeld und Olten, in Wängi, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5225484, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Privatschule Schloss Kefikon GmbH, in Gachnang, CH-440.4.019.237-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 202 vom 17.10.2008, S. 13, Publ. 4695830).
Statutenänderung:
24.08.2009.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat mit Beschluss vom 24.08.2009 ihr Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.-- erhöht. Anschliessend wird die Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäss Umwandlungsplan vom 24.08.2009 und Bilanz per 30.06.2009 mit Aktiven von CHF 631'617.10 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 331'564.72 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.--.
Firma neu:
Schule Schloss Kefikon AG.
Zweck neu:
Betrieb einer Schule mit Internat in den Räumlichkeiten des Schlosses Kefikon. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann sich an anderen Gesellschaften beteiligen, Lizenzen, Konzessionen, Wasserrechte, Patente und dergleichen erwerben und veräussern und überhaupt alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche zur Erreichung und Förderung ihrer Zwecke und Ziele geeignet erscheinen, einschliesslich Erwerb, Unterhalt und Verkauf von Liegenschaften sowie Grundstücken.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schloss Kefikon AG, in Gachnang, mit 1 Stammanteilen von je CHF 20'000, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Berner, Andreas, von Unterkulm, in Rickenbach-Attikon (Rickenbach ZH), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Manfred, von Frauenfeld, in Stachen (Arbon), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arbon, Vorsitzender der Geschäftsführung];
Meyer, Sonja, von Frauenfeld, in Gais, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Arbon, Geschäftsführerin];
Kaufmann Jünger, Markus, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer];
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG, in Romanshorn (CH-440.9.017.564-0), Revisionsstelle.
Publication number: 4695830, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Berichtigung des im SHAB Nr. 195 vom 08.10.2008, S. 12, publizierten TR-Eintrags Nr. 4143 vom 02.10.2008. Privatschule Schloss Kefikon GmbH, in Gachnang, CH-440.4.019.237-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2008, S. 12, Publ. 4682758).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann Jünger, Markus, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Kaufmann Jünger, Andreas, mit Einzelunterschrift].