Reports for Ingrid Kathmann-Bröring
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ingrid Kathmann-Bröring
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4395769, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ICK AG, in Feusisberg, CHE-114.274.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2011, Publ. 6080172).
Firma neu:
ICK AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.07.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathmann-Bröring, Ingrid, von Chur, in Feusisberg, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4730944, Commercial Registry Office Zug, (170)
IK Finanz AG, in Baar, CH-350.3.003.370-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2007, S. 20, Publ. 3759462).
Statutenänderung:
03.11.2008.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 03.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Controllit AG, in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kathmann-Bröring, Ingrid, von Chur, in Feusisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Castaneda].
Publication number: 4453534, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
ICK AG, in Feusisberg, CH-130.3.013.417-6, Moosstrasse 4, 8835 Feusisberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
21.04.2008.
Zweck:
Erwerben, Halten und Verwalten sowie Veräussern von Beteiligungen im In- und Ausland;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.4.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Kathmann-Bröring, Ingrid, von Chur, in Feusisberg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.