Reports for Josef Michael Karber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Michael Karber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005846346, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BASILIUS-VOGT-STIFTUNG, in Zürich, CHE-208.321.532, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2023, Publ. 1005716165).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karber, Josef Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bless, Carlo, von Flums, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Marc, von Wolfenschiessen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR01-1005069677, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Römisch-katholische Pfarrkirchenstiftung Liebfrauen, in Zürich, CHE-253.040.341, Zehnderweg 9, 8006 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
23.12.1941. 21.12.2020.
Zweck:
Die Stiftung verfolgt folgende Zwecke: A. den römisch-katholischen Gläubigen der Pfarrei Liebfrauen den regelmässigen Gottesdienst zu ermöglichen und für sie die Seelsorge und Fürsorge im weiteren Sinne sicherzustellen;
B. die Ziele des Verbandes der römisch-katholischen Pfarrkirchenstiftungen der Stadt Zürich zu fördern;
C. nach Massgabe ihrer finanziellen Möglichkeiten die Ausübung der Werke des Apostolates und der Caritas, vor allem gegenüber den Armen (vgl. c (canon) 1254 § 2 CIC (Codex Iuris Canonici) auch über die Grenzen der Pfarrei hinaus wahrzunehmen. [Bemerkungen:] Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof des Bistums Chur.
Eingetragene Personen:
Karber, Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schubiger, Richard, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Bruno, von Oberrieden, in Weiach, Mitglied des Stiftungsrates, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huonder, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mora, Barbara, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR01-1005047261, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BASILIUS-VOGT-STIFTUNG, in Zürich, CHE-208.321.532, c/o BK&P AG, Treuhandgesellschaft, Balderngasse 9, 8001 Zürich, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
12.02.1930. 06.03.1942. 16.05.1973. 17.11.2020.
Zweck:
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung der römisch-katholischen Jugenderziehung in der Stadt Zürich. Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und aufgrund des kirchlichen Charakters keine Revisionsstelle bezeichnen muss. Die kirchliche Aufsicht wird wahrgenommen durch den Bischof von Chur.
Eingetragene Personen:
Galmarini, Carl, von Bischofszell, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Martin, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hildenbrand, Christoph, von Glattfelden, in Stallikon, Mitglied des Stiftungsrates, Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biffiger-Rohrer, Gabriela, von Sachseln, in Berikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hafner, Dietrich Robert Niklaus, von Zürich, in Uznach, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Karber, Josef Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schenker-Wicki, Andrea Gabriela Maria, von Walterswil (SO), in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.