Reports for Beat Kappeler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Beat Kappeler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2339243, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Schweizer Kurse für Unternehmensführung SKU, in Zürich, CHE-106.055.218, Verein (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2011, Publ. 6120704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Luginbühl, Toni, von Schlosswil, in Cham, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kappeler, Beat, von Fischingen, in Kirchlindach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Estapé, Luc, von Biel/Bienne, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welton, Isabelle, von Fribourg, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Alain B., von Wängi, in Unterägeri, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gutzwiller, Thomas, von Therwil, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrbach, Kurt, von Schwarzenburg, in Büren an der Aare, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riess, Ruth, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 1153190, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vereinigung Schweizerische Kurse für Unternehmungsführung, in Zürich, Organisation, Durchführung und Weiterentwicklung der 'Schweizerischen Kurse für Unternehmungsführung SKU', Verein (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2002, S. 17, Publ. 348762).
Statutenänderung:
31.10.2000, 1.11.2002.
Name neu:
Verein Schweizer Kurse für Unternehmensführung SKU.
Organisation neu:
Vereinsversammlung, Vorstand von mindestens 5 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bagdasarianz, Felix, von Zürich, in Niederrohrdorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Delhees, Karl-Heinz, von St. Gallen, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hemmer, Adrian, von St. Gallen und Rorschach, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Gilbert, von Mümliswil-Ramiswil, in Hermance, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Boutellier, Roman, von Gansingen, in Oberegg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Toni, von Schlosswil, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kappeler, Beat, von Fischingen, in Kirchlindach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.