Reports for Alfred Matthias Kamm
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alfred Matthias Kamm
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005156156, Commercial Registry Office Glarus
Fred Kamm AG, in Glarus, CHE-108.588.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004992235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kamm-Raubal, Sieglinde, deutsche Staatsangehörige, in Filzbach (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kamm, Anna Maria, von Glarus Nord, in Filzbach (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamm, Alfred Matthias, von Glarus Nord, in Filzbach (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Kamm, Alfred M., Präsident, mit Einzelunterschrift];
Beglinger, Silvia, von Glarus Nord, in Filzbach (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004812275, Commercial Registry Office Glarus
Chromo Farbstudio und HINA Coaching GmbH, in Glarus Nord, CHE-104.744.554, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2016, S.0, Publ. 2971105).
Statutenänderung:
20.01.2020.
Firma neu:
Lilly Kamm GmbH.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Privat- und Business-Coaching, Mal-Coaching, div. Therapieformen, Workshops und Seminare sowie im Bereich Farb- und Materialberatung für Architektur, Planung, Gestaltung, Entwurf, Konzept, Bemusterung und Begleitung der Umsetzung vor Ort. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fred Kamm AG (CHE-108.588.661), in Glarus, Gesellschafterin, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Kamm, Alfred, von Glarus Nord, in Filzbach (Glarus Nord), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamm, Lilly, von Glarus Nord, in Filzbach (Glarus Nord), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Kamm-Raubal, Sieglinde genannt Lilly, deutsche Staatsangehörige, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 1180281, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Fred Kamm AG, in Glarus, CH-160.3.003.323-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2010, S. 8, Publ. 5860980).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamm, Alfred M., von Glarus Nord, in Filzbach (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Filzbach, in Filzbach];
Kamm-Raubal, Sieglinde, deutsche Staatsangehörige, in Filzbach (Glarus Nord), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Filzbach];
Kamm, Anna Maria, von Glarus Nord, in Filzbach (Glarus Nord), mit Einzelunterschrift [bisher: von Filzbach, in Filzbach];
VTB Verwaltung, Treuhand und Beratung AG (CHE-106.907.413)[CH-160.3.002.860-5], in Niederurnen (Glarus Nord), Revisionsstelle [bisher: VTB Verwaltungs- Treuhand & Beratungs AG (CH-160.3.002.860-5), in Niederurnen].