Reports for Denise Kalt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Denise Kalt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005798635, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 25014 vom 19.06.2023 Hartwag AG, in Buchs (ZH), CHE-102.394.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005774821).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalt, Denise, von Regensdorf, in Riniken, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005555117, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hartwag Holz AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005466728). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 06.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiz, Andreas, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Seiz, Viviane, von Zürich, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moor, Peter, von Vordemwald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle;
Boldrini, Patrick, italienischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kalt, Denise, von Regensdorf, in Riniken, mit Kollektivprokura zu zweien;
Seiz, Gudrun, von Remetschwil, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1302613, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hartwag AG, in Buchs ZH, CHE-102.394.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2011, S. 23, Publ. 5992430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüsser Gmür + Partner AG Treuhand- und Revisionsgesellschaft (CH-400.3.016.808-3), in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle;
Boldrini, Patrick, italienischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Fislisbach];
Kalt, Denise, von Regensdorf, in Riniken, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Potocnik, Denise, in Würenlingen].