Reports for Sandra Kälin-Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sandra Kälin-Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005111720, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CISCOM AG, bisher in Zug, CHE-110.260.460, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017, Publ. 3824571).
Statutenänderung:
27.10.2020.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Neue Winterthurerstrasse 36, 8304 Wallisellen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich von elektrischen Installationen und Elektrokonzepte, den Handel mit Elektrokomponenten sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Realisierung von Verkaufsflächen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder elektronisch an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Mit Erklärung vom 06.06.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin-Huber, Sandra, von Mettmenstetten, in Aristau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Erich, von Einsiedeln, in Aristau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Abderhalden, Fabian Oliver, von Neckertal, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kleinandelfingen];
WPD Niederhauser (CHE-114.565.094), in Winterthur, Revisionsstelle.
Publication number: 3521464, Commercial Registry Office Zug, (170)
DIANSA AG in Liquidation, Sitz Zug, CH-170.3.026.663-6, Handel mit Gütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2006, S. 22, Id. 3444410).
Statutenänderung:
14.08.2006.
Firma Neu:
CISCOM AG.
Domizil Neu:
Industriestrasse 7, 6300 Zug.
Zweck Neu:
Verwaltung, Erwerb, Halten, Vermietung und Veräusserung von Liegenschaften und Grundstücken, namentlich Geschäfts- und Wohnbauten sowie Handel mit Wertschriften;
kann Events organisieren und durchführen, Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Patente und Lizenzen erwerben.
Aktienkapital Geändert:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000].
Bemerkungen Neu:
Nachdem der gesetzmässige Zustand wiederhergestellt ist, wird die von Amtes wegen erfolgte Auflösung der Gesellschaft in Anwendung von Art. 86 Abs. 3 HRegV widerrufen. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Gelöscht:
[Auflösung: von Amtes wegen in Anwendung von Art. 88a HRegV. Die Gesellschaft ist ohne Domizil].
Eingetragene Personen Geändert:
Kälin-Huber, Sandra, Heimat Mettmenstetten, in Aristau, Präsidentin mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberägeri, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung, Liquidatorin mit Einzelunterschrift].
Neu:
Kälin, Erich, Heimat Wetzikon ZH, in Aristau, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3444410, Commercial Registry Office Zug, (170)
DIANSA AG, Sitz Zug, CH-170.3.026.663-6, Handel mit Gütern aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2006, S. 9, Id. 3363204).
Firma Neu:
DIANSA AG in Liquidation.
Bemerkungen Neu:
Auflösung: von Amtes wegen in Anwendung von Art. 88a HRegV. Die Gesellschaft ist ohne Domizil.
Eingetragene Personen Geändert:
Kälin-Huber, Sandra, Heimat Mettmenstetten, in Oberägeri, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung, Liquidatorin mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].