Reports for Franziska Kälin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Franziska Kälin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006072745, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Living-Beauty AG, in Freienbach, CHE-106.940.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2021, Publ. 1005295442).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Franziska, von Einsiedeln, in Reichenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift];
Kälin, Arabella, von Einsiedeln, in Schaan (LI), mit Einzelprokura [bisher: in Reichenburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005295442, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Living-Beauty AG, in Freienbach, CHE-106.940.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005124792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kälin, Rudolf, von Einsiedeln, in Reichenburg, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Franziska, von Einsiedeln, in Reichenburg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 7068878, Commercial Registry Office Zug, (170)
pp-digitech ag, bisher in Zürich, CH-020.3.921.496-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2002, S. 25, Publ. 775442).
Gründungsstatuten:
23.09.1975.
Statutenänderung:
29.11.2012.
Firma neu:
Living-Beauty AG.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Sihlbruggstrasse 105A, 6340 Baar.
Zweck neu:
Handel, Vertrieb und Herstellung von Kosmetik- und Parfümerieprodukten aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 500.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müggler, Johann Jakob, von Fischingen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruggle, Walter, von Gossau SG, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Max Lehmann AG Buchhaltungen, Zürich, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Franziska, von Einsiedeln, in Reichenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
4S Treuhand AG (CH-170.3.023.275-9), in Steinhausen, Revisionsstelle.