Reports for Rolf Kägi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Kägi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4093037, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rupf & Co. AG, in Opfikon, CHE-105.955.496, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2015, Publ. 2323957).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Findea AG, in Winterthur, Revisionsstelle;
Kägi, Rolf, von Winterthur und Bauma, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle;
Brunner, Matthias, von Grenchen, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
François, Cedric, von Lotzwil, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 612278, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rupf & Co AG, in Opfikon, Fabrikation von und Handel mit Farben und Lacken, Erwerb und Verwaltung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2001, S. 3176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Urs, von Schüpfheim, in Egliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kägi, Rolf, von Winterthur und Bauma, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Registra AG, bisher in Egg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2000, S. 3064).
Statutenänderung:
2.11.2001.
Firma neu:
REGISTRA AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Fidinter AG, Müllerstrasse 5, 8004 Zürich.
Postadresse neu:
REGISTRA AG, c/o Fidinter AG, Postfach, 8021 Zürich.
Zweck neu:
Verkauf von Schreib-, Registratur-, Organisationsmitteln, Phantasieartikeln sowie verwandten Produkten;
kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten und veräussern, Patente erwerben, verwalten und Lizenzen vergeben, alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, welche dem Gesellschaftszweck förderlich sind sowie Vertretungen in- und ausländischer Firmen übernehmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Specker, Charles, von Zürich und Fischingen TG, in Zumikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maltry, Hans-Jörg, von Zürich, in Küsnacht ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Thüring, Josef, von Ettingen, in Ettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kägi, Rolf, von Winterthur und Bauma, in Schwerzenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Revisia- Treuhand Burkhard, Schütz AG, in Biel BE, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ith, Dr. Hans, von Nidau und Schaffhausen, in Nidau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift];
Bürgi, Rudolf, von Aarberg, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Rasper, Jean-Maurice, von Estavayer-le-Lac, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Zweidler, Ernest, von Buchs ZH und Boppelsen, in Zuzwil BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Ernst & Young AG, in Biel BE, Revisionsstelle.