Reports for Luzius Juon
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luzius Juon
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006070323, Commercial Registry Office Graubünden
Solargenossenschaft Greina, in Chur, CHE-102.548.864, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2011, S.0, Publ. 6145618).
Firma neu:
Solargenossenschaft Greina in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 05.06.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hächler, Raimund, von Seengen und Chur, in Chur, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Seengen und Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Juon, Luzius, von Küblis, in Chur, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kröni, Robert, von Teufenthal (AG), in Obersiggenthal, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6145618, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Solargenossenschaft Greina, in Chur, CH-350.5.000.659-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.1992, S. 2299).
Statutenänderung:
26.04.2011.
Domizil neu:
c/o Raimund Hächler, Signinastrasse 2, 7000 Chur.
Zweck neu:
Gemeinschaftlicher Bau und Betrieb in Selbsthilfe von Solarstromanlagen für die Stromversorgung. Bau und Betrieb von Sonnenenergieanlagen, zum Beispiel Photovoltaikanlagen zur Einspeisung in das öffentliche Elektrizitätsnetz, solaren Warmwasseraufbereitungsanlagen und ähnlichen Anlagen mit Hauptenergiequelle Sonne. Die Aufklärung und sachgerechte Information über die Sonnenenergienutzung.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein von CHF 200.-- oder CHF 2'000.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen in schriftlicher Form oder in der SSES-Zeitschrift. Gemäss Erklärung vom 26.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Capeder, Silvio, von Lumbrein, in Cumbel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavegn, Primus, von Vella, in Vella, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kröni, Robert, von Teufenthal AG, in Kirchdorf AG (Obersiggenthal), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Chur, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hächler, Raimund, von Seengen und Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Seengen];
Juon, Luzius, von Küblis, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.