Reports for Davor Jovanovic
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Davor Jovanovic
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005628502, Commercial Registry Office Valais, (621)
IGOR Transports Sàrl, à Port-Valais, CHE-289.421.539, société à responsabilité limitée (No. FOSC 21 du 31.01.2014, Publ. 1319769).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jovanovic, Davor, de Villeneuve VD, à Port-Valais, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Stankovic, Nedeljko, citoyen bosniaque, à Massongex, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Publication number: 3086163, Commercial Registry Office Valais, (621)
Vicky Concept Sàrl, à Vouvry, CHE-249.948.148, société à responsabilité limitée (No. FOSC 166 du 29.08.2016, Publ. 3025799).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jovanovic, Slavica, de Villeneuve VD, à Vouvry, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Jovanovic, Davor, de Villeneuve VD, à Vouvry, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: directeur avec signature individuelle, sans part sociale].
Publication number: 3025799, Commercial Registry Office Valais, (621)
Vicky Concept Sàrl, à Vouvry, CHE-249.948.148, Rue du Vieux-Port 2, 1896 Vouvry, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
17.08.2016.
But:
exploitation de kiosques, et commerce de biens, notamment dans le domaine des cosmétiques et de l'automobile (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Selon déclaration du 17.08.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Jovanovic, Slavica, de Villeneuve VD, à Vouvry, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Jovanovic, Davor, de Villeneuve VD, à Vouvry, directeur, avec signature individuelle.