Reports for Christian Peter Jost
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christian Peter Jost
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004992518, Commercial Registry Office Graubünden
Christian Jost AG, in Chur, CHE-451.321.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004920277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Christian, von Langnau im Emmental, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Peter, von Langnau im Emmental, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Roger, von Flums, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR01-1004847791, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
ChurTurell, in Chur, CHE-139.218.160, c/o Dennys Cueva Pacheco, Plantaweg 8, 7000 Chur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2020.
Zweck:
Der Verein bezweckt: organisieren und durchführen von kulturellen Anlässen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erträge aus Veranstaltungen und dem Vereinsvermögen, freiwillige Zuwendungen (Sponsorengelder, Schenkungen, Vermächtnisse etc.), Darlehen.
Eingetragene Personen:
Cueva Pacheco, Dennys, von Mels, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zarra, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Christian Peter, von Langnau im Emmental, in Chur, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassier.
Publication number: 4038587, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
JOST international GmbH(JOST international S.à.r.l.) (JOST international S.a.g.l.) (JOST international Ltd. liab. Co), in Chur, CHE-239.695.773, Kronenwingert 66, 7000 Chur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.01.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Liegenschaften im In- und Ausland. Zudem bezweckt sie das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Beratung und Engineering von HLKS Anlagen, Aus- und Weiterbildung in Sprachen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie den Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jost, Christian Peter, von Langnau im Emmental, in Chur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Flores Jost, Tania Alexandra, von Langnau im Emmental, in Chur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.