Reports for Martin Josi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Josi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5992062, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung Alterszentrum Wimmis, in Wimmis, CH-092.7.014.356-9, Stiftung (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2010, S. 6, Publ. 5551212).
Domizil neu:
c/o Marianne Hertig, Präsidentin, Herrenmattestrasse 2, 3752 Wimmis.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Josi, Martin, von Adelboden, in Wimmis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hertig, Marianne, von Rüderswil, in Wimmis, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stübi, Marcel, von Wattenwil, in Oey (Diemtigen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Oey (Diemtigen), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3888800, Commercial Registry Office Berne, (36)
Alterszentrum-Stiftung Wimmis, in Wimmis, CH-092.7.014.356-9, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2001, S. 141).
Urkundenänderung:
25.01.2007.
Name neu:
Stiftung Alterszentrum Wimmis.
Domizil neu:
c//o Martin Josi, Präsident, Schindelfeldweg 25, 3752 Wimmis.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Unterstützung der Altersbetreuung in der Gemeinde Wimmis im Allgemeinen, die finanzielle und persönliche Unterstützung von Alterszentrumbewohnern mit Wohnsitz in Wimmis im Besonderen sowie die Unterstützung des auf der Parzelle 'Wellauer' zu erstellenden Alterszentrums Wimmis in Form von Anschaffungen und Veranstaltungen, sowie selber ein Alterszentrum zu realisieren und zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen. Kann hierzu mit ähnlich orientieren Institutionen zusammenarbeiten. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Stiftung Arbeitsplätze und Arbeitsstätten, Beratungsstellen und ähnliche Einrichtungen errichten und betreiben sowie sich an solchen beteiligen. Die Stiftung ist berechtigt, zur Erreichung ihres Zweckes Grundstücke zu erwerben, zu verwalten, selber zu überbauen und überbauen zu lassen und sie zu veräussern. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und ist nicht gewinnorientiert.
Aufsichtsbehörde neu:
Amt für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern (ASVS), in Ostermundigen.
Organisation neu:
Stiftungsrat von höchstens sieben Mitgliedern und Revisionsstelle. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aellen, Therese, von Saanen, in Wimmis, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Josi, Martin, von Adelboden, in Wimmis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hertig, Marianne, von Rüderswil, in Wimmis, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bähler, Walter, von Wimmis, in Wimmis, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier und Sekretär];
Itten, Peter, von Aeschi bei Spiez, in Wimmis, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Coester, Fritz, von Zürich, in Wimmis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mann, Thomas, von Thun-Strättligen, in Oberwil im Simmental, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Maurer, Beat, von Frutigen, in Wimmis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
unico thun ag, in Thun, Revisionsstelle.
Publication number: 629180, Commercial Registry Office Berne, (36)
BLS Alp Transit AG, in Thun, Projektierung und Bau des Lötschberg-Basistunnels, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2001, S. 1581).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Josi, Martin, von Adelboden, in Wimmis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas Andreas, von Bern, in Gals, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fechtig, Robert Prof. Dr. Ing. ETH, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrländer, Karl Ludwig Dr., von Laufenburg und Aarburg, in Schüpfen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kopp, Max Dr., von Niederönz und Luzern, in Muri bei Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Descoeudres, François Prof., von La Sagne, in Rolle, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.