Reports for Kurt Jenni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Kurt Jenni
Holdings
Newest SOGC notifications: Kurt Jenni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2435290, Commercial Registry Office Berne, (36)
Jenni Elektronik AG, in Thun, CH-092.3.006.631-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 12.09.1996, S. 5520).
Firma neu:
Jenni Elektronik AG in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil: c/o Iris Jenni-Kratzer, Gwattstrasse 77, 3645 Gwatt. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.8.2004 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenni, Kurt, von Bangerten, in Thun, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bruno Lanz, Buchhaltungen, Revisionen, Steuern, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni-Kratzer, Iris, von Bangerten, in Gwatt (Thun), Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin;
Moser Treuhand und Revision AG, in Bern, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Berne, (36)
Kollektive Getreidesammelstelle Fraubrunnen, in Fraubrunnen, Das Getreide von ihren Genossenschaftern nach der Ernte oder dem Dreschen zu übernehmen, es zu behandeln und zu lagern usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.1999, S. 265).
Firma neu:
Kollektive Getreidesammelstelle Fraubrunnen in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.07.2001 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhlen, Samuel, von Riggisberg, in Fraubrunnen, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isch, Erwin, von Etzelkofen, in Etzelkofen, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenni, Kurt, von Bangerten, in Limpach, Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walther-Gerber, Monika, von Wohlen bei Bern, in Fraubrunnen, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Kollektive Getreidesammelstelle Fraubrunnen, in Fraubrunnen, Das Getreide von ihren Genossenschaftern nach der Ernte oder dem Dreschen zu übernehmen, es zu behandeln und zu lagern usw., Genossenschaft (SHAB Nr.116 vom 19.06.1989, S.2534).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Hansrudolf, von Grafenried, in Grafenried, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iseli-Schluep, Fritz, von Grafenried, in Grafenried, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kummer, Alfred, von Limpach, in Limpach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheidegger, Hans, von Madiswil, in Fraubrunnen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Ernst, von Eggiwil, in Grafenried, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhlen, Samuel, von Riggisberg, in Fraubrunnen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident], Isch, Erwin, von Etzelkofen, in Etzelkofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Jenni, Kurt, von Bangerten, in Limpach, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweighauser, Matthias, von Limpach, in Grafenried, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wanner, Theo, von Etzelkofen, in Etzelkofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walther-Gerber, Monika, von Wohlen bei Bern, in Fraubrunnen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.