Reports for Thamar Lucie Jedlicka
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thamar Lucie Jedlicka
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6434266, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Apodoros AG, bisher in Zürich, CH-020.3.001.049-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S. 31, Publ. 5691250).
Statutenänderung:
12.10.2011.
Sitz neu:
Hergiswil NW.
Domizil neu:
c/o Beda Jedlicka, Seestrasse 18A, 6052 Hergiswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jedlicka, Beda Ludwig, von Zürich, in Hergiswil NW, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Affoltern am Albis];
Jedlicka, Thamar Lucie, von Zürich, in Zwillikon (Affoltern am Albis), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Affoltern am Albis].
Publication number: 6235580, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Vita Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, in Zürich, CH-020.3.929.553-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2009, S. 29, Publ. 5215492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jedlicka, Thamar, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsbrunner, Olivier, von Sumiswald, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Sekretär (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5957920, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG, in Zürich, CH-020.3.929.583-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2010, S. 24, Publ. 5859170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackman, Roger, australischer Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jedlicka, Thamar, von Zürich, in Affoltern am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paravicini, Michael, von Glarus, in Oberrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stary, Reinhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Altenburger, René, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Platzer, Reto, von Samnaun, in Elgg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Porchet Maxl, Sabine, von Corcelles-le-Jorat, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wyss, Sara Cäcilia, von Greifensee, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Marty, Alois, von Bürglen, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Bissegger, Caroline, von Thônex, in Veyrier, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Hansjörg, von Ebikon, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Struchen, Urs, von Richterswil, in Richterswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kropp, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dill-Lampert, Claudia, von Zürich, in Brooklyn (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Widen];
Fehr, Regula, von Märstetten, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirs, Peter Christian, von Dielsdorf, in New York (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich];
Hogan, Kevin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Berkeley Heights (NJ/US)];
Lüthi, Urs, von Rohrbach, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Männedorf];
Meyer, Sandro, von Villmergen, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Glenview (US)];
Nussbaum, Urs, von Brugg, in Erlenbach ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reisenthaler, Roman, von Winterthur, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Winterthur];
Schramm, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Rolf, von Menzingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Struckmann, Thomas, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf-Mettier, Susanne, von Langwies, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Brägger, Jean-Luc, von Wattwil, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Di Rito, Oliver, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Diener, Sonja, von Zürich, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hubatka, Thomas, von Degersheim, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:in Cham];
Meier, Manuel, von Luzern, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rubin, Othmar, von Blatten, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien;
Semenza, Therese, von Menzingen, in Dottikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wüthrich, Jürg, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:von Eggiwil];
Nabholz, Yanik, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher:Nabholz Klaus, Yanik].