Reports for Thierry Jean
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thierry Jean
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4259938, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
HESPERION AG, in Allschwil, CH-270.3.002.683-2, Aktivitäten jeglicher Art im Bereich der Gesundheit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2007, S. 4, Publ. 4181834).
Statutenänderung:
13.12.2007.
Firma neu:
Averion International (Schweiz) AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Averion International (Switzerland) Ltd) (Averion International (Suisse) SA).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laybourn, Vagn, dänischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jean, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Staehelin, Dr. Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Macault, Sophie, französische Staatsangehörige, in Suresnes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Charlon, Dr. Vincent, französischer Staatsangehöriger, in Mulhouse (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Madinier, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Michael, von Rorbas und Willisau, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller-Ulrich, Jacqueline, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].
Publication number: 2128420, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
HESPERION AG, in Allschwil, Aktivitäten jeglicher Art im Bereich der Gesundheit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 26.06.2003, S. 4).
Statutenänderung:
5.02.2004. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barrett, Dr. Jane, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koechlin, Dr. Dominik, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mueller, André J., von Genf, in Therwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobrin, Dr. Isaac, israelischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jean, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Staehelin, Dr. Matthias, von Basel, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Latombe, Jean-Yves, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Macault, Sophie, französische Staatsangehörige, in Suresnes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.