Reports for Michel Jaussi
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michel Jaussi
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 910057, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Michel Jaussi Photography, in Linn, CHE-107.394.545, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2008, S. 2, Publ. 4368730).
Sitz neu:
Bözberg. Gemeindefusion vom 01.01.2013.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaussi, Michel, von Wattenwil, in Bözberg, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Linn].
Publication number: 4368730, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 37 vom 22.02.2008, S. 2, publizierten TB-Eintrags Nr. 1'629 vom 18.02.2008. Michel Jaussi Photography, in Linn, CH-092.1.004.494-4, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2008, S. 2, Publ. 4354982).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaussi, Michel, von Wattenwil, in Linn, Inhaber, mit Einzelunterschrift [nicht: von Spiez].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Inovex AG, in S p i e z, Logistische Unterstützung für Produkte und Leistungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.1998, S. 8840).
Statutenänderung:
18.04.2000.
Zweck neu:
Entwicklung und Produktion von Software und Hardware für Schulungen und Kommunikation mit Vertrieb. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Partizipationskapital neu:
CHF 54'000.-.
Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 54'000.-.
Partizipationsscheine neu:
54 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.-.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre und die Partizipationsscheininhaber erfolgen mit Brief. Soweit Partizipanten der Gesellschaft nicht bekannt sind, erfolgen die Mitteilungen durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaussi, Michel, von Wattenwil, in Spiez, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer-Albrecht, Fritz, von Zürich und Safenwil, in Abu Dhabi (UAE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterseen, Vizepräsident];
Guggenbühl, Urs Dr., von Meilen und Zürich, in Speicher, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Mosimann, Hans, von Lauperswil, in Belp, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mühleberg];
Hartmans, Edgar, von Zug, in Cham, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Basel, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Horne, David, englischer Staatsangehöriger, in Badby/Northamptonshire NN11 3AT (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Albert Jaussi, Dr. Urs Guggenbühl, Hans Mosimann oder Fritz Schärer;
Andrews, Timothy, englischer Staatsangehöriger, in Badby/Northamptonshire NN11 3AN (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Albert Jaussi, Dr. Urs Guggenbühl, Hans Mosimann oder Fritz Schärer.