Reports for Esther A. Jaus-Wiesli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Esther A. Jaus-Wiesli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6834126, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
EBM Solutions AG, in Therwil, CH-020.3.025.895-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 5, Publ. 4841938).
Firma neu:
EBM Solutions AG in Liq.. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.08.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roem, Otto Gerhard Jürgen Ferdinand, niederländischer Staatsangehöriger, in Velddriel (NL), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaus-Wiesli, Esther A., von Zürich, in Therwil, Präsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift];
Kas, Hilde, niederländische Staatsangehörige, in Begnins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jaus, Mathieu, von Basel, in Therwil, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3173478, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
EBM Solutions AG, bisher in Zürich, CH-020.3.025.895-2, Konzeption und Realisierung von betrieblichen Informationslösungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2002, S. 21, Publ. 530398).
Statutenänderung:
5.12.2005.
Sitz neu:
Therwil.
Domizil neu:
c/o jaus.ch ag, Känelmattweg 6, 4106 Therwil.
Zweck:
Konzeption und Realisierung von betrieblichen Informationslösungen sowie Vertrieb der hierzu eingesetzten Software. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Immobilien erwerben und verkaufen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Späth, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Einzelunterschrift;
jaus.ch ag, in Allschwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roem, Otto Gerhard Jürgen Ferdinand, niederländischer Staatsangehöriger, in Velddriel (NL), mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Jaus-Wiesli, Esther A., von Zürich, in Therwil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Wiesli, Esther A., in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates];
Kas, Hilde, niederländische Staatsangehörige, in Begnins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Copartner Revision AG, in Basel, Revisionsstelle.