Reports for Christian René Jaques
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian René Jaques
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005799086, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
CTB Creativ Team Basel AG, in Basel, CHE-107.956.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2021, Publ. 1005340278).
Firma neu:
CTB Creativ Team Basel AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.06.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaques, Christian René, von Basel, Riehen und Sainte-Croix, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005062732, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
CTB Creativ Team Basel AG, in Basel, CHE-107.956.265, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2012, S.0, Publ. 6808814).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürer, Peter, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaques, Christian René, von Basel, Riehen und Sainte-Croix, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
EG Treuhand AG (CHE-103.993.333), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: EG Treuhand AG].
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
CTB Creativ Team Basel AG, in Basel, Werbeagentur usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.1996, S. 1131).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaques, Christian René, von Basel, Riehen und Sainte-Croix, in Riehen, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Fürer, Peter, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].