Reports for Miroslav Jacovic
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Miroslav Jacovic
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005148769, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
SST SILICONE & SEAL-Technics AG, in Inwil, CHE-112.584.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652296).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacovic, Miroslav, von Luzern, in Inwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jacovic-Korovljev, Marija, von Luzern, in Inwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jacovic, Milica, von Luzern, in Hochdorf, mit Einzelunterschrift;
Jacovic, Nemanja, von Luzern, in Inwil, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005148756, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
CoolArts AG, in Inwil, CHE-390.606.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4353833).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacovic, Miroslav, von Luzern, in Inwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Jacovic-Korovljev, Marija, von Luzern, in Inwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jacovic, Milica, von Luzern, in Hochdorf, mit Einzelunterschrift;
Jacovic, Nemanja, von Luzern, in Inwil, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern].
Publication number: 4353833, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
CoolArts AG, in Luzern, CHE-390.606.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4065939).
Statutenänderung:
06.07.2018.
Sitz neu:
Inwil.
Domizil neu:
Industriestrasse 3, 6034 Inwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Incerti Medici, Lorenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Horw, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Lässig, Jan Patrick, von Zollikon, in Aarau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacovic, Miroslav, von Luzern, in Inwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jacovic, Nemanja, von Luzern, in Luzern, mit Einzelunterschrift.