Reports for Christian Martin Itin
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Martin Itin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004665846, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2018, Publ. 1004524529).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Nepi, Giacomo, italienischer Staatsangehöriger, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Itin, Christian Martin, von Arisdorf, in Feldafing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4418243, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2018, Publ. 4086491).
Statutenänderung:
14.06.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.06.2018 die mit Beschluss vom 06.01.2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.05.2017 die Bestimmung der bedingten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.06.2018 die mit Beschluss vom 22.05.2017 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cowling, Didier, britischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welten, Harry, von Saanen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van der Velden, Franciscus Johannes, genannt Frank-Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Echteld (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jamieson, Virginia, britische Staatsangehörige, in Edinburgh (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Blitterswijk, Clemens, niederländischer Staatsangehöriger, in Ruigahuizen (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruder, Scott P., amerikanischer Staatsangehöriger, in Franklin Lakes NJ / (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hannon, Jason, amerikanischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Itin, Christian Martin, von Arisdorf, in Feldafing (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walker, Oliver, von Bettlach, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Bruijn, Joost, niederländischer Staatsangehöriger, in Amersfoort (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grau, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in München (DE)];
Förster, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6946420, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Cytos Biotechnology AG, in Schlieren, CH-020.4.000.944-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2012, Publ. 6698424).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hecht, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlapbach, Jakob, von Steffisburg, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Itin, Christian Martin, von Arisdorf, in Feldafing (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anderson, Joseph, britischer Staatsangehöriger, in Oxted (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brooke, Paul Alan, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY, US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Emster III, Kurt Konrad Hans, amerikanischer Staatsangehöriger, in Belmont (CA, US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Welten, Harry, von Saanen, in Zofingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfeffingen].