Reports for Dr. Andres Urs Iten
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Andres Urs Iten
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1006064393, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Faigle3D AG (Faigle3D SA) (Faigle3D Ltd), in Zürich, CHE-176.767.235, Thurgauerstrasse 70, 8050 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen sowie die Entwicklung und Vermarktung von Produkten im Bereich der digitalen Fertigung, der additiven Fertigung und der Hilfsmittel dazu. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Dienstleistungen erbringen und alle Geschäfte tätigen, die mit diesem Zweck zusammenhängen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schulz, Franz Niklaus, von Sommeri, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iten, Andres Urs, von Unterägeri, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bär, Daniel, von Oberrieden, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ruf, Patrick, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005907282, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sysprint AG, in Schlieren, CHE-108.470.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022, Publ. 1005560201). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Froidevaux, Laurens, von Muriaux, in Onnens VD, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schiegg, Stefan, von Zürich, in Arth, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Andres, von Unterägeri, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nünlist, Fredy, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Howald, Ramon, von Graben, in Windisch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-305.494.906), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005633918, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Flip Lab Riedmatt AG, in Rümlang, CHE-321.121.852, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4107365).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haider, Alois, österreichischer Staatsangehöriger, in Kematen (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iten, Andres Urs, von Unterägeri, in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].