Reports for Vincent Johannes Irrling
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Vincent Johannes Irrling
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006049219, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KAPSLY GmbH, in Zürich, CHE-326.110.531, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433212).
Statutenänderung:
02.05.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Dienstleistungen und den Betrieb eines Onlinemarktplatzes zu diesem Zweck. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere für Startups, Investoren und solchen Unternehmen die mit Startups arbeiten wollen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irrling, Vincent Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 835 Stammanteilen zu je CHF 20.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Diem, Maximilian, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 20.00;
Fülscher, Jan Georg, von Winterthur, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 20.00;
Rüegger, Andreas Michael, von Rothrist, in Schlieren, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 20.00.
Publication number: HR02-1005433212, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KAPSLY GmbH, in Zürich, CHE-326.110.531, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005251864).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Evseev, Grigory, russischer Staatsangehöriger, in Bled (SI), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rohn, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Irrling, Vincent Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005251864, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KAPSLY GmbH, in Zürich, CHE-326.110.531, c/o Impact Hub Zürich AG, Sihlquai 131, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.07.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Vermarktung von Softwarelösungen sowie die Vermittlung von Dienstleistungen und den Betrieb eines Onlinemarktplatzes zu diesem Zweck. Ausserdem bezweckt die Gesellschaft die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Informatik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 09.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Irrling, Vincent Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Schlieren, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Evseev, Grigory, russischer Staatsangehöriger, in Bled (SI), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rohn, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.