Reports for Deion Costa Impallomeni
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Deion Costa Impallomeni
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1006055470, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Pro-Ventures Group GmbH, in Zürich, CHE-295.166.858, Schipfe 32, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.04.2024. 31.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere Dienstleistungen im Bereich der Managementberatung und verwandter Gebiete. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 26.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Impallomeni, Deion Costa, von Poschiavo, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 10.00;
Konietzko, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 10.00.
Publication number: HR02-1005595382, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Leder Locher AG, in Wallisellen, CHE-105.939.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2022, Publ. 1005486513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurli, Fabio, von Gaiserwald, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Impallomeni, Deion Costa, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingellis, Enea Francesco, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locher, Katja, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Velasquez, Valentino, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005267718, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Leder Locher AG, in Wallisellen, CHE-105.939.965, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2020, Publ. 1004988778).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher, Katja, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Sprecher, Andreas, von Davos und Küblis, in Maienfeld, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Locher, Lukas, von Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Márquez, Angel, von Oberengstringen, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zurli, Fabio, von Gaiserwald, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Impallomeni, Deion Costa, von Poschiavo, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.