Reports for Philipp Imhof
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Philipp Imhof
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2089963, Commercial Registry Office Valais, (600)
Liga Investment AG, in Leukerbad, CHE-103.118.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, Publ. 6526038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imhof, Philipp, von Binn, in Ried-Mörel (Riederalp), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühl, John, deutscher Staatsangehöriger, in Leukerbad, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6526038, Commercial Registry Office Valais, (600)
Liga Möbel Unterseen AG, bisher in Unterseen, CH-092.3.006.865-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.1999, S. 6652).
Gründungsstatuten:
29.05.1980.
Statutenänderung:
12.01.2012.
Firma neu:
Liga Investment AG.
Sitz neu:
Leukerbad.
Domizil neu:
Kurparkstrasse 13, 3954 Leukerbad.
Zweck neu:
Planung und Verkauf von Inneneinrichtungen (Möbel, Teppiche, Vorhänge etc.). Betrieb eines Handwerkbetriebes für Innendekoration, Bodenbeläge und Schreinerarbeiten. Kann Zweigniederlassungen errichten, Unternehmungen gründen, erwerben und veräussern, oder sich an solchen beteiligen. Kann Liegenschaften kaufen und verkaufen, beleihen und registrieren lassen, solche erwerben und verwalten, Schutzrechte aller Art, wie Patente und Lizenzen entwickeln und registrieren lassen, solche erwerben, vergeben und verwerten. Kann Finanz-, Anlage-, Franchising-, Leasing-, Verwaltungs- und Treuhandgeschäfte durchführen, sowie Repräsentations- und Agententätigkeiten übernehmen.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 90 vinkulierte Inhaberaktien zu CHF 1'000.00, 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 12.01.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gafner, Alfred, von Beatenberg, in Unterseen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gafner, Elsa, von Beatenberg, in Unterseen, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Altra Treuhand AG, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imhof, Philipp, von Binn, in Ried-Mörel (Riederalp), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühl, John, deutscher Staatsangehöriger, in Leukerbad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3869000, Commercial Registry Office Valais
Mensa St. Ursula, Imhof Philipp, in Brig-Glis, CH-600.1.012.998-6, Alte Simplonstrasse 42, 3900 Brig, neue Einzelfirma.
Zweck:
Betrieb der Mensa im Kloster St. Ursula.
Eingetragene Personen:
Imhof, Philipp, von Binn, in Ried-Mörel, Inhaber, mit Einzelunterschrift.