Reports for Stefan Hunziker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Stefan Hunziker
Newest SOGC notifications: Stefan Hunziker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005922925, Commercial Registry Office Berne, (36)
Class 4 Laser Professionals AG, in Burgdorf, CHE-491.302.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2023, Publ. 1005795518).
Firma neu:
Class 4 Laser Professionals AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o BS Business Solution GmbH, Romontweg 15b, 2542 Pieterlen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 12.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Stefan, von Oberkulm und Basel, in Pieterlen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005595697, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Restaurant Fischerhuus GmbH, in Grenchen, CHE-159.769.055, Jurastrasse 58, 2540 Grenchen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.10.2022.
Zweck:
Betrieb eines Restaurants. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 26.10.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Wälchli, Daniel, von Ochlenberg, in Grenchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Elsaid, Monika, von Ochlenberg, in Grenchen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hunziker, Stefan, von Basel, in Pieterlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wälchli, Silvia, von Ochlenberg, in Grenchen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004998506, Commercial Registry Office Berne, (36)
La Rose Immobilien AG, in Orvin, CHE-303.078.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2938661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Stefan, von Basel, in Pieterlen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.