Reports for Dieter Hunziker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dieter Hunziker
Holdings
Newest SOGC notifications: Dieter Hunziker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6840586, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Fenster-Center Reinach AG, in Reinach AG, CH-400.3.026.829-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S. 2, Publ. 5064458).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uetz, André, von Sumiswald, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Dieter, von Oberkulm, in Unterkulm, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hunziker, Simone, von Unterkulm, in Unterkulm, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5064458, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Fenster-Center Reinach AG, in Reinach AG, CH-400.3.026.829-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2005, S. 1, Publ. 2978960).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Dieter, von Oberkulm, in Unterkulm, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Uetz, André, von Sumiswald, in Menziken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2978960, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Fenster-Center Reinach AG, in Reinach AG, CH-400.3.026.829-2, Aarauerstrasse 29, 5734 Reinach AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.08.2005.
Zweck:
Handel mit und Montage von Fenstern und Türen, Verglasungen, Jalousien, Rollläden, Planung, Projektierung und Baueingaben sowie Ausführung weiterer dem Gesellschaftszweck dienende Dienstleistungen;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-How erwerben und verwerten sowie Grundeigentum erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'Fenster-Center Reinach, Andre Uetz', in Reinach AG (CH-400.1.022.129-4), gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 10.08.2005 und Bilanz per 31.05.2005 mit Aktiven von CHF 116'432.70 und Passiven von CHF 85'635.05, wofür 30 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 797.65 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich.
Eingetragene Personen:
Uetz, André, von Sumiswald, in Menziken, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hunziker, Dieter, von Oberkulm, in Unterkulm, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Stone Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.