Reports for Alexander Hübner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexander Hübner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005710808, Commercial Registry Office Zug, (170)
MISP AG, in Zug, CHE-392.560.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005568843).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bordoni, Leticia, italienische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Coray, Fabian, von Ilanz/Glion, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübner, Alexander, von Basel, in Minusio, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005710800, Commercial Registry Office Zug, (170)
HFWM AG, in Zug, CHE-279.251.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2022, Publ. 1005574862). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 03.02.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Alexander, von Basel, in Minusio, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bordoni, Leticia Betiana, italienische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Coray, Fabian, von Ilanz/Glion, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Audit Solution AG (CHE-108.665.913), in Zug, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005574862, Commercial Registry Office Zug, (170)
HFWM AG, bisher in Freienbach, CHE-279.251.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335802).
Statutenänderung:
14.09.2022.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Gubelstrasse 24, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fallegger, Heinrich Walter, von Hasle (LU), in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fernandes, Luca Francis, von Burgistein, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Alexander, von Basel, in Minusio, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bordoni, Leticia Betiana, italienische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.