Reports for Felix Huber
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Felix Huber
Holdings
Newest SOGC notifications: Felix Huber
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2331077, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Huber Präzisionsmechanik AG, in Besenbüren, CHE-106.597.436, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.79 vom 25.04.2013, Publ. 7164326).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Felix, von Besenbüren, in Wohlen (AG), mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3043154, Commercial Registry Office Aargau, (400)
compX GmbH, in Rottenschwil, CH-400.4.026.909-1, Dienstleistungen im EDV-Bereich wie Störungsbehebung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2005, S. 1, Publ. 3017234).
Statutenänderung:
9.09.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Felix, von Besenbüren, in Wohlen AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geissmann, Walter, von Hägglingen, in Rottenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Publication number: 3017234, Commercial Registry Office Aargau, (400)
compX GmbH, in Rottenschwil, CH-400.4.026.909-1, Untere Rebbergstrasse 8, 8919 Rottenschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.08.2005.
Zweck:
Dienstleistungen im EDV-Bereich wie Störungsbehebung, Installationen, Wartung und Beratung sowie Verkauf von Hard- und Software vor allem für Handwerks- und Kleinbetriebs anzubieten;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Geissmann, Walter, von Hägglingen, in Rottenschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Huber, Felix, von Besenbüren, in Wohlen AG, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.